JULIUS BAER SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JULIUS BAER SPAIN SL
CIF B86509486
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 10/07/2012
Nombres Anteriores
- GLASS AND WIRE INVESTMENTS SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL
VINCULACIONES DE JULIUS BAER SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JULIUS BAER SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUXADI CONTABLES Y CONSULTORES SA | Liquidador | 12/06/2013 | 12/06/2013 |
AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL | Socio Unico | 16/07/2012 | 12/06/2013 |
De La Vega Ibañez Maria | Administrador Solidario | 11/10/2012 | 12/06/2013 |
Julius Baer Group Ltd | Socio Unico | 10/10/2012 | 12/06/2013 |
Marquez Palgi Alexandra | Administrador Solidario | 11/10/2012 | 12/06/2013 |
Salamanca Cuevas Victor | Representante | 12/06/2013 | 12/06/2013 |
AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL | Administrador Unico | 16/07/2012 | 11/10/2012 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Representante | 16/07/2012 | 11/10/2012 |
ACTOS BORME DE JULIUS BAER SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 160, S 8, H M 542135, I/A 4 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 160, S 8, H M 542135, I/A 4 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 160, S 8, H M 542135, I/A 4 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 160, S 8, H M 542135, I/A 4 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Empresa: GLASS AND WIRE INVESTMENTS SL
- Prestacion de servicios exclusivamente a sus empresas matrices; a sus filiales y sociedades controladas o a otras sociedades controladas por sus empresas matrices de asesoria y consultoria en materia de inversiones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 159, S 8, H M 542135, I/A 3 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Empresa: GLASS AND WIRE INVESTMENTS SL
- PLAZA PABLO RUIZ PICASSO 1 - TORRE PICASSO, PL. 40 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 159, S 8, H M 542135, I/A 3 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Empresa: GLASS AND WIRE INVESTMENTS SL
- JULIUS BAER SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 159, S 8, H M 542135, I/A 3 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Empresa: GLASS AND WIRE INVESTMENTS SL
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 159, S 8, H M 542135, I/A 3 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Empresa: GLASS AND WIRE INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 159, S 8, H M 542135, I/A 3 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28
Empresa: GLASS AND WIRE INVESTMENTS SL
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 159, S 8, H M 542135, I/A 3 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-28