JUCLIMA ORO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermano Felicisimo Ruiz, 11
Código Postal 03005
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social JUCLIMA ORO SL
CIF B76079128
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería
Fecha de Constitución 22/11/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Julia Garrido Rafael Angel
VINCULACIONES DE JUCLIMA ORO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUCLIMA ORO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Julia Garrido Rafael Angel | Socio Unico | 07/07/2015 | 10/01/2022 |
Julia Garrido Rafael Angel | Administrador Unico | 07/07/2015 | 10/01/2022 |
Julia Garrido Rafael Angel | Apoderado | 10/07/2014 | 10/01/2022 |
Julia Garrido Rafael Angel | Liquidador | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
Julia Beca Miguel | Administrador Unico | 09/12/2010 | 07/07/2015 |
ACTOS BORME DE JUCLIMA ORO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897 , F 99, S 8, H A 147191, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897 , F 99, S 8, H A 147191, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897 , F 99, S 8, H A 147191, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897 , F 99, S 8, H A 147191, I/A 3 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-03
- C/ HERMANO FELICISIMO RUIZ 11 Esc.2 5º F (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3897 , F 99, S 8, H A 147191, I/A 2 (05/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 75, S 8, H GC 43785, I/A 4 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 75, S 8, H GC 43785, I/A 4 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 75, S 8, H GC 43785, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 74, S 8, H GC 43785, I/A 2 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-35