JUCAR ENERGIA SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Aragó, 30
Código Postal 46021
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social JUCAR ENERGIA SOLAR SL
CIF B91552802
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 18/05/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
Administrador Único Gutierrez Del Castillo David
Propietario AERIS CAPITAL SUNNA SAL
VINCULACIONES DE JUCAR ENERGIA SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUCAR ENERGIA SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AERIS CAPITAL SUNNA SAL | Socio Unico | 01/02/2013 | 20/11/2013 |
Aguilar De Las Armas Alvaro | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2013 | 20/11/2013 |
Bemm Thomas | Apoderado Solidario | 22/01/2013 | 20/11/2013 |
Chorro Lopez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 19/08/2013 | 20/11/2013 |
Gutierrez Del Castillo David | Administrador Unico | 22/01/2013 | 20/11/2013 |
Martin Gil Gomez De Olea Francisco | Apoderado Solidario | 22/01/2013 | 20/11/2013 |
Morera Juan Felipe | Administrador Mancomunado | 19/08/2013 | 20/11/2013 |
Muñoz Rojas Dominguez Macarena | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2013 | 20/11/2013 |
Bemm Thomas | Administrador Mancomunado | 22/01/2013 | 19/08/2013 |
Martin Gil Gomez De Olea Francisco | Administrador Mancomunado | 22/01/2013 | 19/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JUCAR ENERGIA SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9671, L 6953, F 80, S 8, H V 155369, I/A 3 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9671, L 6953, F 80, S 8, H V 155369, I/A 3 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9671, L 6953, F 80, S 8, H V 155369, I/A 3 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-46
- AVDA DE ARAGON 30 5 F (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9671, L 6953, F 80, S 8, H V 155369, I/A 2 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9671, L 6953, F 80, S 8, H V 155369, I/A 2 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9671, L 6953, F 80, S 8, H V 155369, I/A 2 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 160, S 8, H M 551776, I/A 4 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 159, S 8, H M 551776, I/A 3 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
- C/ VELAZQUEZ 57 3º - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 158, S 8, H M 551776, I/A 2 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 158, S 8, H M 551776, I/A 2 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28