JUAN LUIS PELUQUERO SL - EXTINGUIDA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social JUAN LUIS PELUQUERO SL
CIF B29112794
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JUAN LUIS PELUQUERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUAN LUIS PELUQUERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campos Fernandez Juan | Socio Unico | 07/01/2015 | 29/03/2017 |
Campos Fernandez Juan | Administrador Unico | 07/01/2015 | 29/03/2017 |
Campos Fernandez Juan | Liquidador | 29/03/2017 | 29/03/2017 |
Redondo Garcia Francisco Javier | Administrador Unico | 28/09/2011 | 07/01/2015 |
Campos Fernandez Juan | Administrador Solidario | 25/08/2011 | |
Redondo Garcia Francisco Javier | Administrador Solidario | 25/08/2011 |
ACTOS BORME DE JUAN LUIS PELUQUERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171, L 1084, F 98, S 8, H MA 6158, I/A 8 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171, L 1084, F 98, S 8, H MA 6158, I/A 8 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171, L 1084, F 98, S 8, H MA 6158, I/A 8 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171, L 1084, F 98, S 8, H MA 6158, I/A 8 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171, L 1084, F 98, S 8, H MA 6158, I/A 8 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171, L 1084, F 97, S 8, H MA 6158, I/A 7 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171, L 1084, F 97, S 8, H MA 6158, I/A 7 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171, L 1084, F 97, S 8, H MA 6158, I/A 7 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171, L 1084, F 97, S 8, H MA 6158, I/A 6 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171, L 1084, F 97, S 8, H MA 6158, I/A 6 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-29