JUAN GARCIA ALAMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lomo La Plana, 24
Código Postal 35019
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social JUAN GARCIA ALAMO SL
CIF B76197847
Capital Social 355294.0 Euros
Actividad Construcción de carreteras y autopistas
Fecha de Constitución 30/07/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único HIJOS DE JUAN GARCIA ALAMO SL
Propietario Garcia Alamo Juan
VINCULACIONES DE JUAN GARCIA ALAMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUAN GARCIA ALAMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Ramos Ricardo | Apoderado | 03/01/2017 | 03/12/2020 |
Garcia Alamo Juan | Socio Unico | 16/09/2014 | 03/12/2020 |
Garcia Santana Isabel Maria | Apoderado | 08/02/2018 | 03/12/2020 |
Garcia Santana Sebastian Sergio | Apoderado | 16/09/2014 | 03/12/2020 |
HIJOS DE JUAN GARCIA ALAMO SL | Administrador Unico | 07/06/2016 | 03/12/2020 |
Garcia Alamo Juan | Administrador Unico | 16/09/2014 | 07/06/2016 |
ACTOS BORME DE JUAN GARCIA ALAMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 190, S 8, H GC 48706, I/A 8 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-35
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 190, S 8, H GC 48706, I/A 8 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-35
- Renumeración de las Participaciones Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 218, S 8, H GC 48706, I/A 7 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 218, S 8, H GC 48706, I/A 7 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-35
Capital Anterior: | 480.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 124.706,00 | Euros |
Capital Actual: | 355.294,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 218, S 8, H GC 48706, I/A 7 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 218, S 8, H GC 48706, I/A 6 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 217, S 8, H GC 48706, I/A 5 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 217, S 8, H GC 48706, I/A 4 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 217, S 8, H GC 48706, I/A 4 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 216, S 8, H GC 48706, I/A 3 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-35