JUAN DE DIOS CORDERO Y 5 MAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Baja Fuente, 24
Código Postal 23110
Municipio Pegalajar
Provincia Jaén
Razón Social JUAN DE DIOS CORDERO Y 5 MAS SL
CIF B23387392
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE JUAN DE DIOS CORDERO Y 5 MAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUAN DE DIOS CORDERO Y 5 MAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Durban Sanchez Fernando | Liquidador | 27/02/2019 | 24/06/2020 |
Cordero Cordero Juan | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2017 | 27/02/2019 |
Cordero Cordero Juan | Consejero | 21/02/2017 | 27/02/2019 |
Cordero Ruiz Antonio | Consejero | 21/02/2017 | 27/02/2019 |
Cordero Ruiz Antonio | Vicepresidente | 21/02/2017 | 27/02/2019 |
Cordero Ruiz Francisco | Consejero | 21/02/2017 | 27/02/2019 |
Cordero Ruiz Francisco | Secretario | 21/02/2017 | 27/02/2019 |
Cordero Ruiz Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2017 | 27/02/2019 |
Cordero Ruiz Jose | Consejero | 21/02/2017 | 27/02/2019 |
Cordero Ruiz Lucas | Consejero | 21/02/2017 | 27/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JUAN DE DIOS CORDERO Y 5 MAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 150, S 8, H J 8916, I/A 10 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 150, S 8, H J 8916, I/A 9 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-23
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 150, S 8, H J 8916, I/A 9 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-23
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 150, S 8, H J 8916, I/A 9 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-23
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 150, S 8, H J 8916, I/A 8 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-23
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 150, S 8, H J 8916, I/A 8 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-23
- a) La Promoción, gestión y administración de comunidades en construcción, tanto de viviendas libres como de Protección Oficial. La adquisición, explotación y enajenación de toda clase de terrenos, su urbanización y parcelación, la construcción de edificios de todas clases; el uso, arrendamiento y ve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 149, S 8, H J 8916, I/A 7 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-23
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-23
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-23
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-158-23