JUAN ANTONIO RODRIGUEZ BERENGUEL SL - EXTINGUIDA
Municipio Almería
Provincia Almería
Razón Social JUAN ANTONIO RODRIGUEZ BERENGUEL SL
CIF B04302915
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
VINCULACIONES DE JUAN ANTONIO RODRIGUEZ BERENGUEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUAN ANTONIO RODRIGUEZ BERENGUEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Berenguel Juan Antonio | Administrador Unico | 10/08/2022 | |
Rodriguez Berenguel Juan Antonio | Liquidador | 10/08/2022 | 10/08/2022 |
Rodriguez Lopez Ester | Apoderado | 21/06/2013 | 10/08/2022 |
Rodriguez Lopez Isabel Maria | Apoderado | 21/06/2013 | 10/08/2022 |
Rodriguez Lopez Isabel Maria | Apoderado | 24/04/2019 | 10/08/2022 |
ACTOS BORME DE JUAN ANTONIO RODRIGUEZ BERENGUEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 80, S 8, H AL 11484, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 80, S 8, H AL 11484, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 80, S 8, H AL 11484, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 80, S 8, H AL 11484, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 80, S 8, H AL 11484, I/A 5 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-04
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Administración.- El socio único que no sea también administrador, no tendrá por su sola condición de tal, facultades representativas. 1.-ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. La gestión y representación de la Sociedad se encomendara por la Junta General, en virtud de decisión que deberá
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 79, S 8, H AL 11484, I/A 4 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 79, S 8, H AL 11484, I/A 3 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 390 , F 78, S 8, H AL 11484, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-04