JUALPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de las Alpujarras, 41
Código Postal 28320
Municipio Pinto
Provincia Madrid
Razón Social JUALPA SL
CIF B80650351
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gutierrez Naranjo Alejandro
Propietario Gutierrez Naranjo Alejandro
Auditor PLAN AUDIT SLP
VINCULACIONES DE JUALPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUALPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gutierrez Naranjo Alejandro | Administrador Unico | 23/02/2012 | 23/10/2017 |
Gutierrez Naranjo Alejandro | Socio Unico | 29/03/2012 | 23/10/2017 |
PLAN AUDIT SLP | Auditor | 23/02/2012 | 23/10/2017 |
Gomez Chacon Valdepeñas Juan | Administrador Solidario | 23/02/2012 | |
Gutierrez Naranjo Alejandro | Administrador Solidario | 23/02/2012 |
ACTOS BORME DE JUALPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11815 , F 174, S 8, H M 108318, I/A 12 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11815 , F 174, S 8, H M 108318, I/A 12 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
Capital Anterior: | 6.020,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.010,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11815 , F 174, S 8, H M 108318, I/A 11 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11815 , F 174, S 8, H M 108318, I/A 10 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11815 , F 173, S 8, H M 108318, I/A 9 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11815 , F 173, S 8, H M 108318, I/A 9 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11815 , F 173, S 8, H M 108318, I/A 9 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
- La compraventa e inermediación de toda clase de fincas rústics y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero, y la construcciónde toda clase de obras públicas o privadas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11815 , F 173, S 8, H M 108318, I/A 8 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11815 , F 173, S 8, H M 108318, I/A 8 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11815 , F 173, S 8, H M 108318, I/A 7 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28