JU Y SO ASISTENCIA DE GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB DOLMEN Bl.2 Ptl.8 2 C - CAHEIRAS
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Razón Social JU Y SO ASISTENCIA DE GESTION SL
CIF B70282744
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 01/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JU Y SO ASISTENCIA DE GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JU Y SO ASISTENCIA DE GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Cortizo Francisco | Liquidador Unico | 10/08/2015 | 10/08/2015 |
Gonzalez Seoane Julian | Administrador Unico | 20/06/2014 | 10/08/2015 |
Gonzalez Cortizo Francisco | Administrador Solidario | 28/02/2011 | 20/06/2014 |
Seoane Posse Maria Celeste | Administrador Solidario | 28/02/2011 | 20/06/2014 |
ACTOS BORME DE JU Y SO ASISTENCIA DE GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 32, S 8, H SC 45422, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 32, S 8, H SC 45422, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 32, S 8, H SC 45422, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 32, S 8, H SC 45422, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 32, S 8, H SC 45422, I/A 3 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-15
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo 8.- Para ser nombrado administrador no será necesario ostentar la condición de socio. El cargo de Administrador tendrá una duración indefinida, pero podrá ser separado en cualquier momento por acuerdo de la Junta General, aún cuando la separación no conste en el orden del Día, adoptado Artículo de los estatutos: "Artículo 7.- Organos de administración.- La gestión, administración y representación de la sociedad se encomienda a un administrador único.". "Artículo 9.- La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponde al administrador único y se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social. Dado que hay un administrador único el poder de representación le corresponderá necesariamente a éste."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 31, S 8, H SC 45422, I/A 2 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 31, S 8, H SC 45422, I/A 2 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 31, S 8, H SC 45422, I/A 2 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 31, S 8, H SC 45422, I/A 1 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-15
Dirección:URB DOLMEN Bl.2 Ptl.8 2 C - CAHEIRAS (TEO)
Comienzo de operaciones:01/02/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:ARTICULO 2. OBJETO. La sociedad tendrá por objeto: Gestión y administración de empresas, incluso intermediación en operaciones mercantiles. Adquisición y compraventa de valores mobiliarios y otros títulos representativos de participaciones en Sociedades nacionales y/o extranjeras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 31, S 8, H SC 45422, I/A 1 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-15