JRGOOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge Montbarbat, S/N
Código Postal 17310
Municipio Lloret de Mar
Provincia Girona
Razón Social JRGOOS SL
CIF B17966771
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 05/07/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JRGOOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JRGOOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jan Goos | Administrador Unico | 05/11/2009 | 26/01/2017 |
Jan Goos | Liquidador Solidario | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
Richard Wilhelmus Martinus Blommestein | Apoderado | 27/02/2014 | 26/01/2017 |
Jan Goos | Administrador Solidario | 05/11/2009 | |
Ronald Goos | Administrador Solidario | 05/11/2009 |
ACTOS BORME DE JRGOOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 126, S 8, H GI 45404, I/A 4 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 126, S 8, H GI 45404, I/A 4 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 126, S 8, H GI 45404, I/A 4 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 126, S 8, H GI 45404, I/A 4 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 126, S 8, H GI 45404, I/A 3 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-17
- PSAJE MONTBARBAT S/N - URB. MASIAS DE LLORET, PARC (LLORET DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 125, S 8, H GI 45404, I/A 2 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-17
- El cargo de administrador pasa a tener una duración indefinida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 125, S 8, H GI 45404, I/A 2 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 19º, de la gratuidad del cargo de administrador.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 125, S 8, H GI 45404, I/A 2 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 125, S 8, H GI 45404, I/A 2 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 125, S 8, H GI 45404, I/A 2 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-17