JRG PARTES MECANICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lekunberri, 10
Código Postal 20303
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social JRG PARTES MECANICAS SL
CIF B75184093
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/09/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JRG PARTES MECANICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JRG PARTES MECANICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tornero Martin Jose Andres | Administrador Solidario | 15/12/2017 | 10/05/2021 |
Tornero Martin Jose Andres | Liquidador Solidario | 10/05/2021 | 10/05/2021 |
Zapirain Elosegui Garikoitz | Administrador Solidario | 15/12/2017 | 10/05/2021 |
Zapirain Elosegui Garikoitz | Liquidador Solidario | 10/05/2021 | 10/05/2021 |
Zapirain Elosegui Garikoitz | Administrador Unico | 21/09/2017 | 15/12/2017 |
ACTOS BORME DE JRG PARTES MECANICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 81, S 8, H SS 39917, I/A 3 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 81, S 8, H SS 39917, I/A 3 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 81, S 8, H SS 39917, I/A 3 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 81, S 8, H SS 39917, I/A 3 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 81, S 8, H SS 39917, I/A 2 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 81, S 8, H SS 39917, I/A 2 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 81, S 8, H SS 39917, I/A 2 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 78, S 8, H SS 39917, I/A 1 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-20
Dirección:C/ LEKUNBERRI Nº10, LOCAL 5, POL. IND. ARRETXE UGA (IRUN)
Comienzo de operaciones:04/09/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Mecanizado de piezas metálicas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2815 , F 78, S 8, H SS 39917, I/A 1 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-20