JR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rossello, 52
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social JR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
CIF B08723355
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación
Página Web www.jrsecurity.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Farrarons Zulueta Noemi
VINCULACIONES DE JR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Farrarons Zulueta Noemi | Administrador Unico | 29/11/2017 | 07/04/2022 |
Zulueta Fernandez Matilde | Apoderado Solidario | 19/12/2017 | 07/04/2022 |
Farrarons Zulueta Noemi | Administrador Solidario | 09/06/2017 | 29/11/2017 |
Zulueta Fernandez Matilde | Administrador Solidario | 09/06/2017 | 29/11/2017 |
Zulueta Fernandez Matilde | Administrador | 09/06/2017 |
ACTOS BORME DE JR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23177 , F 190, S 8, H B 48573, I/A 17 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1148/2021, AUTO FIRME DE FECHA 21/01/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23177 , F 190, S 8, H B 48573, I/A 17 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23177 , F 189, S 8, H B 48573, I/A 16 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23177 , F 189, S 8, H B 48573, I/A 15 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23177 , F 189, S 8, H B 48573, I/A 15 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23177 , F 189, S 8, H B 48573, I/A 14 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23177 , F 189, S 8, H B 48573, I/A 14 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08