JR GOLF COACHING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Papa Negro, 133
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social JR GOLF COACHING SL
CIF B86328192
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 04/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JR GOLF COACHING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JR GOLF COACHING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Salvador Jesus | Administrador Unico | 16/07/2014 | 20/01/2015 |
Rodriguez Salvador Jesus | Liquidador | 20/01/2015 | 20/01/2015 |
Echevarria Aburto Juan | Secretario No Consejero | 16/11/2011 | 16/07/2014 |
James Benito Juan Bosco | Consejero | 16/11/2011 | 16/07/2014 |
Montes Del Pino Jorge | Presidente | 16/11/2011 | 16/07/2014 |
Montes Del Pino Jorge | Consejero Delegado | 16/11/2011 | 16/07/2014 |
Montes Del Pino Jorge | Consejero | 16/11/2011 | 16/07/2014 |
Rodriguez Salvador Jesus | Vicepresidente | 16/11/2011 | 16/07/2014 |
Rodriguez Salvador Jesus | Consejero | 16/11/2011 | 16/07/2014 |
Baroja Garcia Marcos | Consejero | 16/11/2011 | 13/03/2013 |
ACTOS BORME DE JR GOLF COACHING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29348 , F 174, S 8, H M 528302, I/A 4 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29348 , F 174, S 8, H M 528302, I/A 4 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29348 , F 174, S 8, H M 528302, I/A 4 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29348 , F 174, S 8, H M 528302, I/A 4 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
- AVDA DEL PAPA NEGRO 133-A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29348 , F 174, S 8, H M 528302, I/A 3 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: SE MODIFICA EL ARTICULO 2 DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29348 , F 174, S 8, H M 528302, I/A 3 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29348 , F 174, S 8, H M 528302, I/A 3 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29348 , F 174, S 8, H M 528302, I/A 3 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29348 , F 174, S 8, H M 528302, I/A 2 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29348 , F 170, S 8, H M 528302, I/A 1 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28