JR CARROCERIAS SL
Dirección social Calle Mezquita, 9
Código Postal 18360
Municipio Huétor Tájar
Provincia Granada
Razón Social JR CARROCERIAS SL
CIF B19631753
Capital Social 25000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/01/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Francisco Javier Rodriguez Calvo
Propietario Rodriguez Calvo Francisco Javier
ORGANIGRAMA DE JR CARROCERIAS SL
VINCULACIONES DE JR CARROCERIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JR CARROCERIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Javier Rodriguez Calvo | Administrador Unico | 31/03/2022 | |
Rodriguez Calvo Francisco Javier | Socio Unico | 04/06/2018 |
ACTOS BORME DE JR CARROCERIAS SL
- El cese y nombramiento de Administradores se produce como consecuencia de la rectificación de la escritura nº de protocolo 476, otorgada ante el Notario de Albolote Don José Domingo Fuertes Diaz, con fecha 5 de marzo de 2018, que causó la inscripción 3ª en la Hoja de la Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 31, S 8, H GR 49651, I/A 4 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 31, S 8, H GR 49651, I/A 4 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 31, S 8, H GR 49651, I/A 4 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 31, S 8, H GR 49651, I/A 3 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 31, S 8, H GR 49651, I/A 3 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 31, S 8, H GR 49651, I/A 3 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 30, S 8, H GR 49651, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 30, S 8, H GR 49651, I/A 1 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-18
Dirección:C/ MEZQUITA 9 - 1º A (HUETOR TAJAR)
Comienzo de operaciones:26/01/17
Capital:25.000,00 Euros
Objeto social:1.- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2.- Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación 3.- Actividades inmobiliarias. 4.- La mediación o intermediación en actividades profesionales. 5.- Industrias manufactureras y textiles. 6.- Turismo..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 30, S 8, H GR 49651, I/A 1 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-18