JOVANI & SYSTEM BIKE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Almogavers, 188
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social JOVANI & SYSTEM BIKE SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 19/07/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JOVANI & SYSTEM BIKE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOVANI & SYSTEM BIKE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Canales Jose | Administrador Unico | 19/06/2019 | 19/06/2023 |
Romero Canales Jose | Liquidador | 19/06/2023 | 19/06/2023 |
Jovani Teixido Jaume | Administrador Solidario | 03/08/2016 | 19/06/2019 |
Romero Canales Jose | Administrador Solidario | 03/08/2016 | 19/06/2019 |
ACTOS BORME DE JOVANI & SYSTEM BIKE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 18, S 8, H B 489766, I/A 3 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 18, S 8, H B 489766, I/A 3 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 18, S 8, H B 489766, I/A 3 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 18, S 8, H B 489766, I/A 2 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 18, S 8, H B 489766, I/A 2 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 15, S 8, H B 489766, I/A 1 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-08
Dirección:CL ALMOGAVARES NUM.188 P.BJ (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:19/07/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULOS (COCHES, MOTOCICLETAS, BICICLETAS), ASI COMO LA COMPRAVENTA DE ACCESORIOS DE DICHOS VEHICULOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 15, S 8, H B 489766, I/A 1 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-08