JOSJUA 2010 HOSTELEROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CAMINO DEL VILLAR, NUMERO 2, 4º B
Código Postal 28971
Municipio Griñón
Provincia Madrid
Razón Social JOSJUA 2010 HOSTELEROS SL
CIF B86014529
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 03/08/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gomez Santos Juan
VINCULACIONES DE JOSJUA 2010 HOSTELEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOSJUA 2010 HOSTELEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Santos Juan | Administrador Unico | 15/01/2021 | 28/03/2022 |
Gomez Santos Juan | Administrador Solidario | 01/04/2011 | 15/01/2021 |
Molero Rodriguez Jose Luis | Administrador Solidario | 01/04/2011 | 15/01/2021 |
Gomez Moreno Estefania | Administrador Solidario | 25/08/2010 | 01/04/2011 |
Molero Rodriguez Jose Luis | Administrador Solidario | 25/08/2010 | 01/04/2011 |
ACTOS BORME DE JOSJUA 2010 HOSTELEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27520 , F 44, S 8, H M 495862, I/A 4 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOSJUA 2010 HOSTELEROS SL
Nif:B86014529
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 17 DE MADRID
Juez / Ponente:SOFIA GIL CASTRO
Fecha de Resolución:17/01/2022
Número Procedimiento Concursal:756/2021
Datos Registrales:
Tomo:
27520
Libro:
0
Folio:
44
Hoja:
8-495862
Inscripción:
4
Fecha Inscripción28/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27520 , F 44, S 8, H M 495862, I/A 4 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOSJUA 2010 HOSTELEROS SL
Nif:B86014529
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 17 DE MADRID
Juez / Ponente:SOFIA GIL CASTRO
Fecha de Resolución:17/01/2022
Número Procedimiento Concursal:756/2021
Datos Registrales:
Tomo:
27520
Libro:
0
Folio:
44
Hoja:
8-495862
Inscripción:
4
Fecha Inscripción28/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27520 , F 44, S 8, H M 495862, I/A 4 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27520 , F 44, S 8, H M 495862, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27520 , F 44, S 8, H M 495862, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27520 , F 44, S 8, H M 495862, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- Otras modificaciones estatutarias: 11.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27520 , F 43, S 8, H M 495862, I/A 2 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27520 , F 43, S 8, H M 495862, I/A 2 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27520 , F 43, S 8, H M 495862, I/A 2 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28