JOSE O MIR SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social JOSE O MIR SA
CIF A58734294
Actividad Fabricación de papel y cartón
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JOSE O MIR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOSE O MIR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ariza Moran Teresa Pilar | Administrador Solidario | 19/04/2012 | 04/12/2013 |
Mir Sorigue Nuria | Liquidador | 04/12/2013 | 04/12/2013 |
Mir Soriguer Nuria | Apoderado | 11/05/2012 | 04/12/2013 |
Sorigue Zamorano Maria Del Cielo | Administrador Solidario | 19/04/2012 | 04/12/2013 |
Mir Roig Jose Oriol | Administrador Solidario | 30/03/2012 |
ACTOS BORME DE JOSE O MIR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 173, S 8, H B 29227, I/A 13 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 173, S 8, H B 29227, I/A 13 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 173, S 8, H B 29227, I/A 13 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 171, S 8, H B 29227, I/A 12 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 171, S 8, H B 29227, I/A 11 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 171, S 8, H B 29227, I/A 10 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08