JOSE LUIS LOZANO SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social JOSE LUIS LOZANO SA
CIF A78414984
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JOSE LUIS LOZANO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOSE LUIS LOZANO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Hoz Romero Maria Del Carmen | Liquidador | 17/09/2012 | 17/09/2012 |
De La Hoz Romero Maria Del Carmen | Administrador Unico | 19/12/2008 | 17/09/2012 |
Lozano Moreno Jose Luis | Apoderado | 19/12/2008 | 17/09/2012 |
Lozano Moreno Jose Luis | Administrador Unico | 19/12/2008 |
ACTOS BORME DE JOSE LUIS LOZANO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26214 , F 132, S 8, H M 43716, I/A 10 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26214 , F 132, S 8, H M 43716, I/A 10 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26214 , F 132, S 8, H M 43716, I/A 10 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26214 , F 132, S 8, H M 43716, I/A 10 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-138-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-154-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-238-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 143, S 8, H M 43716, I/A 9 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-28
- SE CAMBIA LA DURACION DEL CARGO QUE PASA A SER POR SEIS AÑOS Y SE MODIFICA EL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 143, S 8, H M 43716, I/A 8 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2503 , F 143, S 8, H M 43716, I/A 8 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-28