JOSCATERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA NACIONAL VI, Km 582 - POLIGONO ESPIRITU SANTO
Municipio Sada
Provincia A Coruña
Razón Social JOSCATERING SL
CIF B70218946
Capital Social 7506.0 Euros
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Fecha de Constitución 03/08/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JOSCATERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOSCATERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Lopez Lucia | Administrador Unico | 28/02/2014 | 30/01/2017 |
Diaz Grandio Manuel | Socio Unico | 06/10/2009 | 28/02/2014 |
Diaz Grandio Manuel | Administrador Unico | 06/10/2009 | 28/02/2014 |
ACTOS BORME DE JOSCATERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 2, S 8, H C 45398, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 2, S 8, H C 45398, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 2, S 8, H C 45398, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 2, S 8, H C 45398, I/A 2 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-15
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.506,00 | Euros |
Porcentaje: | 149,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 2, S 8, H C 45398, I/A 2 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 2, S 8, H C 45398, I/A 2 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 2, S 8, H C 45398, I/A 2 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 2, S 8, H C 45398, I/A 2 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 1, S 8, H C 45398, I/A 1 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 1, S 8, H C 45398, I/A 1 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-15