JORSA 2004 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel de Astigar, 11
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social JORSA 2004 SL
CIF B20853172
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 15/09/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JORSA 2004 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JORSA 2004 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortega Aldaco Ekain | Administrador Unico | 23/01/2019 | 25/02/2021 |
Ortega Aldaco Ekain | Liquidador | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
Aldaco Eizaguirre Maria | Administrador Unico | 18/12/2018 | 23/01/2019 |
Ortega Samaniego Julio | Administrador Unico | 18/12/2018 |
ACTOS BORME DE JORSA 2004 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 196, S 8, H SS 24414, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 196, S 8, H SS 24414, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 196, S 8, H SS 24414, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 196, S 8, H SS 24414, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 196, S 8, H SS 24414, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 196, S 8, H SS 24414, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 196, S 8, H SS 24414, I/A 2 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 196, S 8, H SS 24414, I/A 2 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-130-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-127-20