JORMICAR 2015 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua General Martitegui, 8
Código Postal 36002
Municipio Pontevedra
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social JORMICAR 2015 SL
CIF B94121936
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/05/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Dominguez Carlos
VINCULACIONES DE JORMICAR 2015 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JORMICAR 2015 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Rodriguez Clarisa | Liquidador | 27/02/2019 | 27/02/2019 |
Dominguez Rodriguez Clarisa | Administrador Unico | 28/05/2015 | 27/02/2019 |
Garcia Dominguez Carlos | Socio Unico | 28/05/2015 | 27/02/2019 |
Hernandez Vasallo Maria De Las Candelas | Apoderado | 20/10/2015 | 27/02/2019 |
Radio Varela Maria-cristina | Apoderado Solidario | 20/10/2015 | 27/02/2019 |
Gesto Riveiro Lara | Apoderado | 02/09/2015 | 03/12/2015 |
ACTOS BORME DE JORMICAR 2015 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 4043, F 57, S 8, H PO 58528, I/A 6 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 4043, F 57, S 8, H PO 58528, I/A 6 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 4043, F 57, S 8, H PO 58528, I/A 6 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 4043, F 57, S 8, H PO 58528, I/A 6 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 4043, F 57, S 8, H PO 58528, I/A 5 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-36
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 4043, F 56, S 8, H PO 58528, I/A 4 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 4043, F 56, S 8, H PO 58528, I/A 3 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 4043, F 55, S 8, H PO 58528, I/A 1 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 4043, F 55, S 8, H PO 58528, I/A 1 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-36
Dirección:C/ GENERAL MARTITEGUI 8 6 A (PONTEVEDRA)
Comienzo de operaciones:26/05/15
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:a.) Las actividades integrantes del sector de la hostelería y la restauración y en concreto la instalación y explotación de bares, cafés, cafeterías, cervecerías, pabes, salas de fiesta, discotecas, hostales, hoteles y restaurantes. b.) Importación, exportación, comercialización mayor y menor, trans
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4043, L 4043, F 55, S 8, H PO 58528, I/A 1 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-36