JORDI & REYNES ESTUDI D'ARQUITECTURA SCP - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social JORDI & REYNES ESTUDI D'ARQUITECTURA SCP
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JORDI & REYNES ESTUDI D'ARQUITECTURA SCP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JORDI & REYNES ESTUDI D'ARQUITECTURA SCP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jordi Manent Vicente Luis | Administrador Solidario | 18/12/2008 | 13/09/2016 |
Reynes Gelabert Juan | Administrador Solidario | 18/12/2008 | 13/09/2016 |
ACTOS BORME DE JORDI & REYNES ESTUDI D'ARQUITECTURA SCP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 1, S 8, H IM 5258, I/A 2 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 1, S 8, H IM 5258, I/A 2 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 1, S 8, H IM 5258, I/A 2 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-07
- Ejercicio de la Arquitectura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 1, S 8, H IM 5258, I/A 1 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-14-07
- Adaptada a la ley 2/2007 de sociedades profesionales la sociedad JORDI & REYNES ESTUDI D'ARQUITECTURA SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL con fecha 16/12/2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 1, S 8, H IM 5258, I/A 1 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-14-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 1, S 8, H IM 5258, I/A 1 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-14-07