JORDAN EXPOSITO SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS SL - EXTINGUIDA
Razón Social JORDAN EXPOSITO SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS SL
CIF B23637481
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Seguros distintos de los seguros de vida
Fecha de Constitución 13/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jordan Cruz Manuel
VINCULACIONES DE JORDAN EXPOSITO SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JORDAN EXPOSITO SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEFILASE DE JAEN SL | Liquidador | 25/08/2022 | 07/02/2024 |
Jordan Cruz Manuel | Socio Unico | 19/12/2014 | 07/02/2024 |
Jordan Cruz Manuel | Administrador Unico | 19/12/2014 | 25/08/2022 |
Exposito Chinchilla Maria Teresa | Administrador Solidario | 02/02/2009 | 19/12/2014 |
Jordan Cruz Manuel | Administrador Solidario | 02/02/2009 | 19/12/2014 |
ACTOS BORME DE JORDAN EXPOSITO SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 217, S 8, H J 17129, I/A 4 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 217, S 8, H J 17129, I/A 3 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-23
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 217, S 8, H J 17129, I/A 3 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 217, S 8, H J 17129, I/A 3 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-23
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 217, S 8, H J 17129, I/A 2 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 217, S 8, H J 17129, I/A 2 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-23
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 217, S 8, H J 17129, I/A 2 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-23
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 217, S 8, H J 17129, I/A 2 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-23
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-143-23
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-23