JORBER CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda General Mitre, 40
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social JORBER CAPITAL SL
CIF B66504614
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 26/03/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JORBER CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JORBER CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berini Suñe Jordi | Liquidador | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
Berini Suñe Jordi | Administrador Unico | 20/04/2015 | 04/06/2021 |
Viladot Juan Torres Elisabeth | Apoderado Solidario | 25/04/2019 | 27/10/2020 |
ACTOS BORME DE JORBER CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44778 , F 47, S 8, H B 467219, I/A 7 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44778 , F 47, S 8, H B 467219, I/A 7 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44778 , F 47, S 8, H B 467219, I/A 7 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44778 , F 47, S 8, H B 467219, I/A 6 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44778 , F 47, S 8, H B 467219, I/A 5 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-08
- RD GENERAL MITRE Num.40 P.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44778 , F 46, S 8, H B 467219, I/A 4 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-08
- CL FRANCESC PEREZ CABRERO NUM.9 ENTRESUELO B (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44778 , F 46, S 8, H B 467219, I/A 3 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-08
- PROMOCION INMOBILIARIA.LA COMPRA,VENTA,ALQUILER,PARCELACION Y URBANIZACION DE SOLARES,TERRENOS Y FINCAS DE CUALQUIER NATURALEZA,PUDIENDO PROCEDER A LA EDIFICACION DE LOS MISMOS Y A SU ENAJENACION,INTEGRAMENTE,.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44778 , F 46, S 8, H B 467219, I/A 2 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-08
- CL ALMOGAVERS Num.180 P.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44778 , F 46, S 8, H B 467219, I/A 2 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: JORDI BERINI SUÑE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44778 , F 46, S 8, H B 467219, I/A 2 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-08