JORAL DISCO AVILA SL - EXTINGUIDA
Razón Social JORAL DISCO AVILA SL
CIF B05216015
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 22/08/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JORAL DISCO AVILA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JORAL DISCO AVILA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herraez Rodriguez Jorge | Administrador Unico | 26/05/2014 | 30/05/2014 |
Herraez Suarez Juan Antonio | Apoderado | 26/05/2014 | 30/05/2014 |
Herraez Suarez Juan Antonio | Liquidador | 30/05/2014 | 30/05/2014 |
Herraez Rodriguez Jorge | Administrador Solidario | 26/05/2014 | |
Martin Jimenez Alvaro | Administrador Solidario | 26/05/2014 |
ACTOS BORME DE JORAL DISCO AVILA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 94, F 137, S 8, H AV 4986, I/A 4 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-05
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 94, F 137, S 8, H AV 4986, I/A 4 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-05
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 94, F 137, S 8, H AV 4986, I/A 4 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-05
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 94, F 137, S 8, H AV 4986, I/A 4 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-05
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 94, F 136, S 8, H AV 4986, I/A 3 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-05
- C/ AJATES 43-2 (AVILA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 94, F 136, S 8, H AV 4986, I/A 2 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-05
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 94, F 136, S 8, H AV 4986, I/A 2 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-05
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 94, F 136, S 8, H AV 4986, I/A 2 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-05
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 94, F 136, S 8, H AV 4986, I/A 2 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-05
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-05