JOLUCA 2015 INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social JOLUCA 2015 INVERSIONES SICAV
Página Web www.dws.es
Nombres Anteriores
- LOUCA 98 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE JOLUCA 2015 INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOLUCA 2015 INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 01/03/2013 | 25/10/2016 |
Diaz Chimeno Pedro Pablo | Vicesecretario No Consejero | 05/10/2015 | 25/10/2016 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 28/09/2009 | 25/10/2016 |
Martinez Zabala Carmen | Presidente | 05/10/2015 | 25/10/2016 |
Martinez Zabala Carmen | Consejero | 05/10/2015 | 25/10/2016 |
Martinez Zabala Jose Miguel | Secretario | 05/10/2015 | 25/10/2016 |
Martinez Zabala Jose Miguel | Consejero | 05/10/2015 | 25/10/2016 |
Martinez Zabala Maria Lourdes | Consejero | 05/10/2015 | 25/10/2016 |
Ruiz Del Portal Garcia Pablo | Liquidador | 25/10/2016 | 25/10/2016 |
Diaz Chimeno Pedro Pablo | Secretario No Consejero | 22/06/2010 | 05/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JOLUCA 2015 INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 194, S 8, H M 219287, I/A 36 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 194, S 8, H M 219287, I/A 36 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 194, S 8, H M 219287, I/A 36 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 194, S 8, H M 219287, I/A 36 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
- Baja en el Registro de Sociedades de Capital Variable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13496 , F 102, S 8, H M 219287, I/A 1M (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Empresa: LOUCA 98 SICAV
- JOLUCA 2015 INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 193, S 8, H M 219287, I/A 35 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Empresa: LOUCA 98 SICAV
- Se reduce la cifra de capital social inicial de 12.020.000 euros, a 2.404.000 euros; y se reduce la cifra de capital máximo de 120.200.000 euros, a 24.040.000 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 193, S 8, H M 219287, I/A 35 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Empresa: LOUCA 98 SICAV
- Otras modificaciones estatutarias: Han sido modificados los artículos 1 y 5 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 193, S 8, H M 219287, I/A 35 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Empresa: LOUCA 98 SICAV
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 13 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 193, S 8, H M 219287, I/A 34 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Empresa: LOUCA 98 SICAV
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28884 , F 193, S 8, H M 219287, I/A 33 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28