JOLBONO CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JOLBONO CAPITAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/11/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE JOLBONO CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOLBONO CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 04/10/2017 | 04/02/2020 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 04/10/2017 | 04/02/2020 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 04/10/2017 | 04/02/2020 |
Bono Lopez Pilar | Consejero | 27/11/2012 | 04/02/2020 |
Martin Nieto Agustin | Secretario No Consejero | 19/06/2017 | 04/02/2020 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 27/11/2012 | 04/02/2020 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 27/11/2012 | 04/02/2020 |
Valls Bono Fernando | Consejero | 27/11/2012 | 04/02/2020 |
Valls Bono Javier | Consejero | 27/11/2012 | 04/02/2020 |
Valls Ibañez Luis Fernando | Presidente | 27/11/2012 | 04/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JOLBONO CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 110, S 8, H M 546313, I/A 12 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 110, S 8, H M 546313, I/A 12 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 110, S 8, H M 546313, I/A 12 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 110, S 8, H M 546313, I/A 12 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
- Baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 104, S 8, H M 546313, I/A 1-M (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 9º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 110, S 8, H M 546313, I/A 11 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 110, S 8, H M 546313, I/A 11 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 109, S 8, H M 546313, I/A 10 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
- Supresión de la página web corporativa: www.popularbancaprivada.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 109, S 8, H M 546313, I/A 9 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
- Supresión de la página web corporativa www.popularbancaprivada.es, como consecuencia del cambio de entidad gestora de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30356 , F 109, S 8, H M 546313, I/A 9 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28