JOIERIA RELLOTGERIA MONTGRI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Joaquim, 83
Código Postal 08922
Municipio Santa Coloma de Gramenet
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social JOIERIA RELLOTGERIA MONTGRI SL
CIF B61018693
Actividad Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JOIERIA RELLOTGERIA MONTGRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOIERIA RELLOTGERIA MONTGRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimenez Cacicedo Luis | Liquidador | 27/12/2023 | 27/12/2023 |
Gimenez Cacicedo Luis | Administrador Unico | 25/08/2017 | 27/12/2023 |
Rodriguez Muñoz Josefa | Administrador Unico | 03/04/2013 | 25/08/2017 |
Gimenez Cacicedo Luis | Administrador | 03/04/2013 |
ACTOS BORME DE JOIERIA RELLOTGERIA MONTGRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28920 , F 55, S 8, H B 143071, I/A 8 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28920 , F 55, S 8, H B 143071, I/A 8 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28920 , F 55, S 8, H B 143071, I/A 8 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-08
- CL SAN JOAQUIN NUM.83-85 ESC.B P.1 PTA.1 (SANTA COLOMA DE GRAMANET)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28920 , F 55, S 8, H B 143071, I/A 7 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28920 , F 55, S 8, H B 143071, I/A 6 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28920 , F 55, S 8, H B 143071, I/A 6 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28920 , F 55, S 8, H B 143071, I/A 5 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28920 , F 55, S 8, H B 143071, I/A 5 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08