JOHNNY LOGISTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno de la Vega, 8
Código Postal 28510
Municipio Campo Real
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JOHNNY LOGISTICS SL
CIF B87486015
Capital Social 20000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 08/02/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Nicolae Danciu Ionel
VINCULACIONES DE JOHNNY LOGISTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOHNNY LOGISTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chiliban Adina | Liquidador | 17/08/2023 | 17/08/2023 |
Chiliban Adina | Administrador Solidario | 31/03/2023 | 17/08/2023 |
Nicolae Danciu Ionel | Socio Unico | 12/02/2016 | 17/08/2023 |
Nicolae Danciu Ionel | Administrador Solidario | 31/03/2023 | 17/08/2023 |
Nicolae Danciu Ionel | Administrador Unico | 12/02/2016 | 31/03/2023 |
Banc Ioan | Apoderado | 11/07/2016 | 23/10/2019 |
Chiliban Adina | Apoderado | 02/03/2016 | 05/07/2017 |
Chiliban Adina | Apoderado Mancomunado | 18/03/2016 | 13/09/2016 |
Hernandez Navarro Inmaculada | Apoderado Mancomunado | 18/03/2016 | 13/09/2016 |
ACTOS BORME DE JOHNNY LOGISTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34408 , F 44, S 8, H M 618917, I/A 9 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34408 , F 44, S 8, H M 618917, I/A 9 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34408 , F 44, S 8, H M 618917, I/A 9 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34408 , F 44, S 8, H M 618917, I/A 9 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34408 , F 43, S 8, H M 618917, I/A 8 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34408 , F 43, S 8, H M 618917, I/A 8 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34408 , F 43, S 8, H M 618917, I/A 8 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34408 , F 43, S 8, H M 618917, I/A 7 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34408 , F 43, S 8, H M 618917, I/A 6 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34408 , F 43, S 8, H M 618917, I/A 5 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-28