JOGUSPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Pela, S/N
Código Postal 06770
Municipio Casas de Don Pedro
Provincia Badajoz
Razón Social JOGUSPA SL
CIF B06488332
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 14/09/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mansilla Ramirez Juan Pablo
VINCULACIONES DE JOGUSPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOGUSPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mansilla Ramirez Juan Pablo | Liquidador | 09/01/2015 | 09/01/2015 |
Mansilla Ramirez Juan Pablo | Administrador Unico | 06/09/2011 | 09/01/2015 |
Mansilla Ramirez Juan Pablo | Socio Unico | 06/09/2011 | 09/01/2015 |
Mansilla Ramirez Gustavo | Administrador Solidario | 06/09/2011 | |
Mansilla Ramirez Juan Pablo | Administrador Solidario | 06/09/2011 | |
Mayorala Lopez Jose | Administrador Solidario | 06/09/2011 |
ACTOS BORME DE JOGUSPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 69, S 8, H BA 18013, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 69, S 8, H BA 18013, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 69, S 8, H BA 18013, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 69, S 8, H BA 18013, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-06
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 68, S 8, H BA 18013, I/A 3 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-06
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 68, S 8, H BA 18013, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 68, S 8, H BA 18013, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 68, S 8, H BA 18013, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-06
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-06