JOGUINES TERUEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Joaquim Valls, 81
Código Postal 08016
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social JOGUINES TERUEL SL
CIF B65043630
Capital Social 83200.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 11/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JOGUINES TERUEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOGUINES TERUEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Teruel Perez Joaquim | Administrador Solidario | 07/04/2009 | 07/07/2017 |
Teruel Perez Xavier | Administrador Solidario | 07/04/2009 | 07/07/2017 |
ACTOS BORME DE JOGUINES TERUEL SL
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41156 , F 78, S 8, H B 380888, I/A A (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 9 DE MAYO DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41156 , F 78, S 8, H B 380888, I/A 4 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41156 , F 77, S 8, H B 380888, I/A 3 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 259/2017, AUTO FIRME DE FECHA 02/05/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41156 , F 77, S 8, H B 380888, I/A 3 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Capital Anterior: | 3.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 80.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 83.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41156 , F 75, S 8, H B 380888, I/A 2 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41156 , F 73, S 8, H B 380888, I/A 1 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-08
Dirección:CL JOAQUIM VALLS,81-83 P.BJ (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:11/02/09
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO AL MAYOR Y AL MENOR DE JUGUETES Y ARTICULOS DE PUERICULTURA,ASI COMO TODOS AQUELLOS ARTICULOS DE LA MUJER EMBARAZADA,DEL RECIEN NACIDO Y DEL NIÑO EN GENERAL,ASI COMO ARTICULOS DE PAPELERIA,OBJETOS DE REGALO ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41156 , F 73, S 8, H B 380888, I/A 1 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-08