JOCS POTA BLAVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Verge Montserrat, 47
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social JOCS POTA BLAVA SL
CIF B66090499
Capital Social 55000.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 19/07/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JOCS POTA BLAVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOCS POTA BLAVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Macias Gonzalez Maria Isabel | Administrador Unico | 07/03/2017 | 11/02/2021 |
Macias Gonzalez Maria Isabel | Liquidador | 11/02/2021 | 11/02/2021 |
Garvi Macias Sergi | Administrador Unico | 24/07/2015 | 07/03/2017 |
Portillo Simon Francesc Xavier | Administrador Unico | 14/08/2013 | 24/07/2015 |
ACTOS BORME DE JOCS POTA BLAVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43902 , F 41, S 8, H B 441375, I/A 4 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43902 , F 41, S 8, H B 441375, I/A 4 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43902 , F 41, S 8, H B 441375, I/A 4 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO: DOÑA MARIA ISABEL MACIAS GONZALEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43902 , F 41, S 8, H B 441375, I/A 3 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43902 , F 41, S 8, H B 441375, I/A 3 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43902 , F 41, S 8, H B 441375, I/A 3 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-08
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO DON SERGI GARVI MACIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43902 , F 41, S 8, H B 441375, I/A 2 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43902 , F 41, S 8, H B 441375, I/A 2 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43902 , F 41, S 8, H B 441375, I/A 2 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43902 , F 40, S 8, H B 441375, I/A 1 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08