JOCACE SL
Dirección social Avda Principe de Asturias, 4
Código Postal 06011
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Razón Social JOCACE SL
CIF B06411276
Capital Social 6010.0 Euros
Fecha de Constitución 16/12/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JOCACE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOCACE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortega Valle Miguel Luis | Administrador Unico | 12/05/2015 | 28/09/2018 |
Ortega Valle Rodrigo | Socio Unico | 04/08/2010 | 12/05/2015 |
Ortega Valle Rodrigo | Administrador Unico | 04/08/2010 | 12/05/2015 |
Gonzalez Dominguez Eloisa | Administrador Unico | 04/08/2010 | |
Gonzalez Dominguez Juan Pedro | Administrador Suplente | 04/08/2010 |
ACTOS BORME DE JOCACE SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 14, S 8, H BA 14282, I/A 4 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-. Artículo de los estatutos: 6. Capital.-. 27. Administración y Representacion. Los administradores serán retribuidos con una cantidad fija que determinará para cada ejercicio la junta general.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 13, S 8, H BA 14282, I/A 3 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-06
Capital Anterior: | 10,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 60.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 13, S 8, H BA 14282, I/A 3 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-06
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.490,00 | Euros |
Capital Actual: | 10,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 13, S 8, H BA 14282, I/A 3 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 13, S 8, H BA 14282, I/A 3 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 13, S 8, H BA 14282, I/A 3 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 13, S 8, H BA 14282, I/A 3 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-06
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-06
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 12, S 8, H BA 14282, I/A 2 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-06
- Adquisición y enajenación por cualquier título de edificios, viviendas, y construcciones de todas clases...; Promoción de edificaciones públicas o privadas. Explotación comercial o industrial de toda clase de fincas, rústicas o urbanas...; Concurrir a toda clase de subastas, concursos...; Desarrollo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 290 , F 12, S 8, H BA 14282, I/A 2 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-06