JOB LINKER SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BLAISE PASCAL S/N 3& - EDIFICIO W, PARC BIT
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social JOB LINKER SL
CIF B57727646
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 29/09/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario De Benito Bordoy Ivan Ruben
VINCULACIONES DE JOB LINKER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOB LINKER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Benito Bordoy Ivan Ruben | Socio único | 25/09/2013 | |
De Benito Bordoy Ivan Ruben | Socio Unico | 15/04/2013 | 25/09/2013 |
De Benito Bordoy Ivan Ruben | Administrador Unico | 22/11/2011 | 25/09/2013 |
ACTOS BORME DE JOB LINKER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 146, S 8, H PM 68504, I/A 4 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOB LINKER SL
Nif:B57727646
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:CATALINA ASELA MUNAR FONS
Fecha de Resolución:29/04/2013
Número Procedimiento Concursal:253/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2478
Libro:
0
Folio:
146
Hoja:
8-68504
Inscripción:
4
Fecha Inscripción25/09/2013
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 146, S 8, H PM 68504, I/A 4 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-07
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOB LINKER SL
Nif:B57727646
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:CATALINA ASELA MUNAR FONS
Fecha de Resolución:29/04/2013
Número Procedimiento Concursal:253/2013
Datos Registrales:
Tomo:
2478
Libro:
0
Folio:
146
Hoja:
8-68504
Inscripción:
4
Fecha Inscripción25/09/2013
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 146, S 8, H PM 68504, I/A 4 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-07
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 146, S 8, H PM 68504, I/A 4 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 146, S 8, H PM 68504, I/A 3 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-07
- C/ BLAISE PASCAL S/N 3& - EDIFICIO W, PARC BIT (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 146, S 8, H PM 68504, I/A 2 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 144, S 8, H PM 68504, I/A 1 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-07
Dirección:CTRA VALLDEMOSSA Km 7,4 1 - EDIFICIO U, OFICINA 17 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:29/09/11
Capital:8.000,00 Euros
Objeto social:El desarrollo e impulso de proyectos empresariales y tecnológicos que usanInternet como plataforma para sus operaciones y negocios. La tenencia de acciones y participaciones de entidades nacionales o extranjeras con la finalidad de dirigir y gestionar las participaciones..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 144, S 8, H PM 68504, I/A 1 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-07