JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
CIF B74093097
Fecha de Constitución 08/01/2004
VINCULACIONES DE JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suarez Garcia Cristina | Administrador Concursal | 29/02/2012 | 10/03/2017 |
Fernandez Robles Celestino | Administrador Solidario | 25/03/2013 | |
Fernandez Robles Joaquin | Administrador Solidario | 25/03/2013 |
ACTOS BORME DE JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 203, S 8, H AS 29788, I/A 6 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
Nif:B74093097
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Suarez Garcia Cristina
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Fecha de Resolución:13/02/2012
Número Procedimiento Concursal:6/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3178
Libro:
0
Folio:
203
Hoja:
8-29788
Inscripción:
6
Fecha Inscripción10/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 203, S 8, H AS 29788, I/A 6 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
Nif:B74093097
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se acuerda el cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes, salvo que se contengan en la sentencia firme de calificación
Fecha de Resolución:29/12/2016
Número Procedimiento Concursal:6/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3178
Libro:
0
Folio:
203
Hoja:
8-29788
Inscripción:
6
Fecha Inscripción10/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 203, S 8, H AS 29788, I/A 6 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
Nif:B74093097
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ- LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se declara la conclusión del concurso en el que figuraba como concursada la mercantil "JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES, SOCIEDAD LIMITADA
Fecha de Resolución:29/12/2016
Número Procedimiento Concursal:6/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3178
Libro:
0
Folio:
203
Hoja:
8-29788
Inscripción:
6
Fecha Inscripción10/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 203, S 8, H AS 29788, I/A 6 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
Nif:B74093097
Auto de formación de la sección de calificación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
Se acuerda la formación de la Sección Sexta de calificación del concurso del deudor "JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES, SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION", que se encabezará con testimonio de la resolución que la acuerda y del auto de declaración de concurso
Fecha de Resolución:06/03/2014
Número Procedimiento Concursal:6/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3178
Libro:
0
Folio:
203
Hoja:
8-29788
Inscripción:
5
Fecha Inscripción29/05/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 203, S 8, H AS 29788, I/A 5 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-33
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 203, S 8, H AS 29788, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
Nif:B74093097
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
SE APRUEBA EL PLAN DE LIQUIDACION PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL DE.JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
Fecha de Resolución:26/12/2012
Número Procedimiento Concursal:6/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3178
Libro:
0
Folio:
203
Hoja:
8-29788
Inscripción:
4
Fecha Inscripción25/03/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 203, S 8, H AS 29788, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
Nif:B74093097
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Parte Dispositiva:
SE ABRE LA FASE DE LIQUIDACION DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DEL DEUDOR JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SOCIEDAD LIMITADA FORMANDOSE LA SECCION QUINTA. LA SITUACION DEL CONCURSADO DURANTE LA FASE DE LIQUIDACION SERA LA DE DE SUSPENSION DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SO
Fecha de Resolución:10/10/2012
Número Procedimiento Concursal:6/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3178
Libro:
0
Folio:
203
Hoja:
8-29788
Inscripción:
4
Fecha Inscripción25/03/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 203, S 8, H AS 29788, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 203, S 8, H AS 29788, I/A 4 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOAQUIN Y TINO HERMANOS ROBLES SL
Nif:B74093097
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Suarez Garcia Cristina
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ-LINERA PRADO
Fecha de Resolución:13/02/2012
Número Procedimiento Concursal:6/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3178
Libro:
0
Folio:
203
Hoja:
8-29788
Inscripción:
A
Fecha Inscripción29/02/2012
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 203, S 8, H AS 29788, I/A A (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-33