JMC ENGINYERIA I SERVEIS 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL PONT XETMAR 11 - CALLE E
Código Postal 17844
Municipio Cornellà del Terri
Provincia Girona
Razón Social JMC ENGINYERIA I SERVEIS 2010 SL
CIF B55065643
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 12/02/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JMC ENGINYERIA I SERVEIS 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JMC ENGINYERIA I SERVEIS 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carmen Seriña Sais | Administrador Solidario | 01/03/2010 | 31/12/2015 |
Jordi Flores Serra | Administrador Solidario | 01/03/2010 | 31/12/2015 |
Jose Serra Batchelli | Administrador Solidario | 01/03/2010 | 31/12/2015 |
Jose Serra Batchelli | Liquidador | 31/12/2015 | 31/12/2015 |
Josep Serra Bassols | Administrador Solidario | 01/03/2010 | 31/12/2015 |
Marcel Planella Comas | Administrador Solidario | 01/03/2010 | 31/12/2015 |
ACTOS BORME DE JMC ENGINYERIA I SERVEIS 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 21, S 8, H GI 49413, I/A 2 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 21, S 8, H GI 49413, I/A 2 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 21, S 8, H GI 49413, I/A 2 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 21, S 8, H GI 49413, I/A 2 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 16, S 8, H GI 49413, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-17
Dirección:POLIG INDUSTRIAL PONT XETMAR 11 - CALLE E (CORNELLA DEL TERRI)
Comienzo de operaciones:12/02/10
Capital:40.000,00 Euros
Objeto social:Redacción y firma de memorias valoradas, estudios informativos y previos, anteproyectos, proyectos, estudios y planes de seguridad y salud, proyectosde actividades. Dirección, asesoramiento, planificación, coordinación, gerencia, producción o inspección de obra, instalaciones, empresas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2768 , F 16, S 8, H GI 49413, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-17