JIVICOL SL - EXTINGUIDA
Municipio Lucena
Provincia Córdoba
Razón Social JIVICOL SL
CIF B14353767
Capital Social 53000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de muebles, alfombras y aparatos de iluminación
Página Web www.jivicol.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jimenez Sanchez Jose Luis
VINCULACIONES DE JIVICOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JIVICOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Sanchez Jesus | Apoderado Solidario | 06/05/2019 | 27/07/2022 |
Jimenez Sanchez Jose Luis | Administrador Unico | 21/11/2017 | 27/07/2022 |
Jimenez Sanchez Pedro Antonio | Apoderado Solidario | 06/05/2019 | 27/07/2022 |
Jimenez Viso Luis | Apoderado | 21/11/2017 | 27/07/2022 |
Jimenez Viso Luis | Administrador Solidario | 21/11/2017 | |
Jimenez Viso Pedro | Administrador Solidario | 21/11/2017 |
ACTOS BORME DE JIVICOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 221, S 8, H CO 5666, I/A 11 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 221, S 8, H CO 5666, I/A 11 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-14
Capital Anterior: | 48.005,50 | Euros |
Aumento de capital: | 4.994,50 | Euros |
Capital Actual: | 53.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 99, S 8, H CO 5666, I/A 10 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-14
Capital Anterior: | 28.005,50 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 48.005,50 | Euros |
Porcentaje: | 71,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 99, S 8, H CO 5666, I/A 9 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-14
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 97, S 8, H CO 5666, I/A 8 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-14
Capital Anterior: | 3.005,50 | Euros |
Aumento de capital: | 25.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 28.005,50 | Euros |
Porcentaje: | 831,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 96, S 8, H CO 5666, I/A 7 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 94, S 8, H CO 5666, I/A 6 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-14
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 94, S 8, H CO 5666, I/A 5 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 94, S 8, H CO 5666, I/A 5 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 94, S 8, H CO 5666, I/A 5 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-14