JISMA PROYECTOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cisne, 7
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social JISMA PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
CIF B84823095
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/09/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JISMA PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JISMA PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iglesias Murias Maria- Isabel | Liquidador | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
Iglesias Murias Maria- Isabel | Administrador Unico | 26/06/2017 | 16/01/2024 |
Tabares Feo Jose Manuel | Apoderado | 26/06/2017 | 16/01/2024 |
Iglesias Murias Jesus Antonio | Administrador Solidario | 26/06/2017 | |
Iglesias Murias Maria- Isabel | Administrador Solidario | 26/06/2017 | |
Tabares Feo Jose Manuel | Administrador Solidario | 26/06/2017 |
ACTOS BORME DE JISMA PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23240 , F 18, S 8, H M 416537, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23240 , F 18, S 8, H M 416537, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23240 , F 18, S 8, H M 416537, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23240 , F 18, S 8, H M 416537, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23240 , F 18, S 8, H M 416537, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23240 , F 18, S 8, H M 416537, I/A 3 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23240 , F 17, S 8, H M 416537, I/A 2 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23240 , F 17, S 8, H M 416537, I/A 2 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23240 , F 17, S 8, H M 416537, I/A 2 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-232-28