JIMSAMPER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Pintor Eusebi Sempere, S/N
Código Postal 03610
Municipio Petrer
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social JIMSAMPER SL
CIF B54671417
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 23/11/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pedrosa Samper Jose Luis
VINCULACIONES DE JIMSAMPER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JIMSAMPER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Fernandez Esteban | Liquidador | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
Pedrosa Montes Jose Luis | Apoderado | 18/10/2019 | 30/09/2021 |
Pedrosa Samper Jose Luis | Administrador Unico | 11/06/2014 | 30/09/2021 |
Pedrosa Samper Jose Luis | Socio Unico | 11/06/2014 | 30/09/2021 |
Jimenez Rodriguez Jeronimo | Administrador Solidario | 28/11/2012 | 11/06/2014 |
Pedrosa Samper Jose Luis | Administrador Solidario | 28/11/2012 | 11/06/2014 |
ACTOS BORME DE JIMSAMPER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 92, S 8, H A 132423, I/A 4 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 92, S 8, H A 132423, I/A 4 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 92, S 8, H A 132423, I/A 4 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 92, S 8, H A 132423, I/A 4 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 90, S 8, H A 132423, I/A 3 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 90, S 8, H A 132423, I/A 2 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 90, S 8, H A 132423, I/A 2 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 90, S 8, H A 132423, I/A 2 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 90, S 8, H A 132423, I/A 2 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647 , F 90, S 8, H A 132423, I/A 1 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-03