JIAXILEHE INVERSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda General Peron, 32
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JIAXILEHE INVERSION SL
CIF B86732336
Capital Social 336100.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 30/04/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Chen Maodong
VINCULACIONES DE JIAXILEHE INVERSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JIAXILEHE INVERSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chen Guodong | Apoderado | 29/01/2018 | 16/05/2023 |
Chen Maodong | Socio Unico | 19/07/2013 | 16/05/2023 |
Chen Maodong | Administrador Unico | 19/07/2013 | 16/05/2023 |
Xia Qiaoli | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2022 | 16/05/2023 |
Zhao Yanfen | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2022 | 16/05/2023 |
Zhao Yanfen | Apoderado | 27/01/2022 | 16/05/2023 |
ACTOS BORME DE JIAXILEHE INVERSION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 5, S 8, H M 563460, I/A 8 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 5, S 8, H M 563460, I/A 8 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 5, S 8, H M 563460, I/A 8 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 5, S 8, H M 563460, I/A 8 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 4, S 8, H M 563460, I/A 7 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 4, S 8, H M 563460, I/A 6 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
- AVDA GENERAL PERON 32 - 1º IZDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 4, S 8, H M 563460, I/A 5 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 3, S 8, H M 563460, I/A 4 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
- Otras modificaciones estatutarias: INCORPORADO A LOS ESTATUTOS SOCIALES EL ARTICULO 15.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 2, S 8, H M 563460, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Capital Anterior: | 36.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 336.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 831,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31303 , F 2, S 8, H M 563460, I/A 2 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28