JIA JIA PAI DANG SL - EXTINGUIDA
Razón Social JIA JIA PAI DANG SL
CIF B87205613
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 03/02/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE JIA JIA PAI DANG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JIA JIA PAI DANG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cao Yinzhou | Liquidador Mancomunado | 13/07/2022 | 13/07/2022 |
Cao Yinzhou | Administrador Mancomunado | 01/04/2022 | 13/07/2022 |
Dou Xiaojun | Administrador Solidario | 20/02/2015 | 13/07/2022 |
Fang Enhe | Liquidador Mancomunado | 13/07/2022 | 13/07/2022 |
Fang Enhe | Administrador Mancomunado | 19/03/2018 | 13/07/2022 |
Zhang Xiaoyu | Administrador Mancomunado | 19/03/2018 | 01/04/2022 |
Fang Enhe | Socio Unico | 03/08/2015 | 19/03/2018 |
Fang Enhe | Administrador Unico | 03/08/2015 | 19/03/2018 |
Fang Enhe | Administrador Solidario | 20/02/2015 | 03/08/2015 |
Yang Deming | Administrador Solidario | 03/08/2015 |
ACTOS BORME DE JIA JIA PAI DANG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33180 , F 134, S 8, H M 597032, I/A 5 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33180 , F 134, S 8, H M 597032, I/A 5 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33180 , F 134, S 8, H M 597032, I/A 5 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33180 , F 134, S 8, H M 597032, I/A 5 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33180 , F 133, S 8, H M 597032, I/A 4 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33180 , F 133, S 8, H M 597032, I/A 4 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-28
- C/ ALAMO 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33180 , F 133, S 8, H M 597032, I/A 3 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33180 , F 133, S 8, H M 597032, I/A 3 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33180 , F 133, S 8, H M 597032, I/A 3 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33180 , F 133, S 8, H M 597032, I/A 3 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28