JFM ASESORES EMPRESARIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valencia, 85
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social JFM ASESORES EMPRESARIALES SL
CIF B59798298
Actividad Actividades jurídicas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JFM ASESORES EMPRESARIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JFM ASESORES EMPRESARIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agundez Cobo Patxi | Apoderado Solidario | 17/02/2016 | 10/01/2018 |
Garcia Fernandez Lucas | REP.ADM.CONC | 30/01/2017 | 10/01/2018 |
LUGAR ABOGADOS & ASOCIADOS SLP | Administrador Concursal | 30/01/2017 | 10/01/2018 |
Perez Fadon Majo Daniel | Apoderado Solidario | 28/07/2015 | 10/01/2018 |
De Federico Garcia Wenceslao | REPR.143 RRM | 19/10/2016 | 08/03/2017 |
PEREZ FADON ASESORES SL | Administrador Unico | 19/10/2016 | 08/03/2017 |
ASESORIA CEJUELA SL | Administrador Unico | 29/01/2015 | 19/10/2016 |
Perez Fadon Martinez Jorge | REPR.143 RRM | 29/01/2015 | 19/10/2016 |
Florenza Segala Joan | Administrador | 29/01/2015 | |
Maltas Mercader Francisco Javier | Administrador | 29/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JFM ASESORES EMPRESARIALES SL
- JUZGADO DE LO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34537 , F 116, S 8, H B 15128, I/A 21 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34537 , F 115, S 8, H B 15128, I/A 20 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34537 , F 115, S 8, H B 15128, I/A 19 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 838/2016, AUTO FIRME DE FECHA 07/12/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34537 , F 115, S 8, H B 15128, I/A 19 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34537 , F 115, S 8, H B 15128, I/A 19 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 838/2016, AUTO FIRME DE FECHA 03/05/2017, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34537 , F 115, S 8, H B 15128, I/A 18 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34537 , F 114, S 8, H B 15128, I/A 17 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 838/2016, AUTO FIRME DE FECHA 13/02/2017, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34537 , F 114, S 8, H B 15128, I/A 17 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34537 , F 114, S 8, H B 15128, I/A 17 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 838/2016, AUTO FIRME DE FECHA 02/12/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34537 , F 114, S 8, H B 15128, I/A 16 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-08