JESUS FLORES EDITOR SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social JESUS FLORES EDITOR SL
CIF B83044537
Capital Social 378000.0 Euros
Actividad Edición de revistas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JESUS FLORES EDITOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JESUS FLORES EDITOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flores Alonso Jesus Roberto | Liquidador | 12/02/2015 | 23/05/2016 |
Fernandez Ponce Encarnacion | Administrador Solidario | 24/10/2011 | 12/02/2015 |
Flores Alonso Jesus Roberto | Administrador Solidario | 24/10/2011 | 12/02/2015 |
ACTOS BORME DE JESUS FLORES EDITOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16810 , F 6, S 8, H M 287204, I/A 8 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16810 , F 6, S 8, H M 287204, I/A 7 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16810 , F 6, S 8, H M 287204, I/A 7 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16810 , F 6, S 8, H M 287204, I/A 7 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Capital Anterior: | 150.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 228.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 378.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 152,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16810 , F 6, S 8, H M 287204, I/A 6 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
- HA QUEDADO CAMBIADO EL PLAZO DE DURACION DE LOS CARGOS QUE SERA INDEFINIDO Y HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16810 , F 5, S 8, H M 287204, I/A 5 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16810 , F 5, S 8, H M 287204, I/A 5 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-28