JESUS CASTANEDO SL - EXTINGUIDA
Municipio Marina de Cudeyo
Provincia Cantabria
Razón Social JESUS CASTANEDO SL
CIF B39691514
Capital Social 143100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 15/07/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JESUS CASTANEDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JESUS CASTANEDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castanedo Gomez Veronica | Apoderado | 27/04/2010 | 22/12/2016 |
Castanedo Gomez Veronica | Administrador Unico | 24/08/2010 | 22/12/2016 |
Castanedo Gomez Veronica | Liquidador Unico | 22/12/2016 | 22/12/2016 |
Castanedo Hontañon Jesus Ricardo | Administrador Unico | 24/08/2010 |
ACTOS BORME DE JESUS CASTANEDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 67, S 8, H S 20458, I/A 5 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 67, S 8, H S 20458, I/A 5 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 67, S 8, H S 20458, I/A 5 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 67, S 8, H S 20458, I/A 5 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 67, S 8, H S 20458, I/A 5 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 67, S 8, H S 20458, I/A 4 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 67, S 8, H S 20458, I/A 4 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 66, S 8, H S 20458, I/A 3 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-39
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-238-39
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 140.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 143.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.516,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 954 , F 66, S 8, H S 20458, I/A 2 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-39