JESUS AMONDARAIN GOROSTOLA SA - EXTINGUIDA
Municipio Majadahonda
Provincia Madrid
Razón Social JESUS AMONDARAIN GOROSTOLA SA
CIF A28378966
Actividad Venta de otros vehículos de motor
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JESUS AMONDARAIN GOROSTOLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JESUS AMONDARAIN GOROSTOLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mariscal Diaz Jose Eugenio | Apoderado | 16/09/2010 | 16/01/2012 |
Serradilla Rodriguez Luis Francisco | Apoderado | 22/03/2010 | 16/01/2012 |
Toda Fernandez Alvaro | Administrador Unico | 08/03/2010 | 16/01/2012 |
ACTOS BORME DE JESUS AMONDARAIN GOROSTOLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351 , F 102, S 8, H M 103496, I/A 19 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351 , F 102, S 8, H M 103496, I/A 19 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351 , F 102, S 8, H M 103496, I/A 19 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-152-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351 , F 101, S 8, H M 103496, I/A 18 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351 , F 101, S 8, H M 103496, I/A 17 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351 , F 101, S 8, H M 103496, I/A 16 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-139-28