JERMI SA - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA QUINTO CENTENARIO ED NUEVO CENTENARIO PORTAL
Municipio Sanlúcar de Barrameda
Provincia Cádiz
Razón Social JERMI SA
CIF A11077682
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.jermi.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gitrama Alonso Celia Maria
Auditor EUDITA AP AUDITORES SL
VINCULACIONES DE JERMI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JERMI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUDITA AP AUDITORES SL | Auditor | 27/02/2012 | 16/03/2021 |
EUDITA AP AUDITORES SL | Auditor | 16/03/2009 | 16/03/2021 |
Gitrama Alonso Celia Maria | Administrador Unico | 21/02/2018 | 16/03/2021 |
Marchena Soto Joaquin | Apoderado Solidario | 14/10/2013 | 16/03/2021 |
Ruiz Acosta Juan Manuel | Apoderado | 11/07/2011 | 16/03/2021 |
Ruiz Gitrama Celia Maria | Apoderado Solidario | 14/10/2013 | 16/03/2021 |
Gitrama Alonso Celia Maria | Gerente | 21/02/2018 | |
Gitrama Alonso Celia Maria | Apoderado | 11/07/2011 | 21/02/2018 |
Ruiz Acosta Juan Manuel | Administrador Unico | 13/03/2015 | 21/02/2018 |
Ruiz Acosta Juan Manuel | Administrador Unico | 16/03/2010 | 13/03/2015 |
ACTOS BORME DE JERMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 176, S 8, H CA 1692, I/A . (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 176, S 8, H CA 1692, I/A . (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-11
- Practicada la nota de no existir obstáculos para la fusión por absorción de conformidad conel artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, siendo la sociedad Absorbida "JERMI SA" - con domicilio en Cádiz - y la Absorbente "GRUPO RG GESTION DE ALQUILERES SA" - con domilio en Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 176, S 8, H CA 1692, I/A 35 M (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 176, S 8, H CA 1692, I/A 35 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 176, S 8, H CA 1692, I/A 35 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-11
Administrador Unico
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 176, S 8, H CA 1692, I/A 35 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-11
- AVDA QUINTO CENTENARIO ED NUEVO CENTENARIO PORTAL (SANLUCAR DE BARRAMEDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 176, S 8, H CA 1692, I/A 34 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-227-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 176, S 8, H CA 1692, I/A 33 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 176, S 8, H CA 1692, I/A 33 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 176, S 8, H CA 1692, I/A 32 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-11