JEREZ CUEVA SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social JEREZ CUEVA SA
CIF A08514440
Actividad Fabricación de herramientas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JEREZ CUEVA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JEREZ CUEVA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jerez Martinez Jose | Apoderado | 23/08/2010 | 05/06/2013 |
Moya Rodamilans Juan Ramon | Administrador Concursal | 01/12/2011 | 05/06/2013 |
Salvador Carmona Jose Maria | Apoderado | 23/08/2010 | 05/06/2013 |
Jerez Lopez Alberto | Administrador Unico | 03/08/2010 | 10/05/2012 |
Cueva Lopez Juan | Apoderado | 03/08/2010 | |
Cueva Mondejar Carlos | Apoderado | 05/01/2010 | 03/08/2010 |
Jerez Lopez Alberto | Apoderado | 05/01/2010 | 03/08/2010 |
Jerez Martinez Jose | Administrador Unico | 18/12/2008 | 03/08/2010 |
Salvador Carmona Jose Maria | Apoderado | 05/01/2010 | 03/08/2010 |
Cueva Mondejar Carlos | Apoderado | 16/11/2009 | 05/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JEREZ CUEVA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 104, S 8, H B 47946, I/A 25 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 568/2011, AUTO FIRME DE FECHA 10/05/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 104, S 8, H B 47946, I/A 25 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 568/2011, AUTO FIRME DE FECHA 20/09/2012, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 104, S 8, H B 47946, I/A 24 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 568/2011, AUTO FIRME DE FECHA 16/05/2012, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 103, S 8, H B 47946, I/A 23 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 103, S 8, H B 47946, I/A 22 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 568/2011, AUTO FIRME DE FECHA 29/02/2012, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 103, S 8, H B 47946, I/A 22 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 103, S 8, H B 47946, I/A 22 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 568/2011, AUTO FIRME DE FECHA 20/10/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 101, S 8, H B 47946, I/A 21 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 101, S 8, H B 47946, I/A 21 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08