JEMACE-EZPELETA S. XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Askatasun Etorbidea, 43
Código Postal 48200
Municipio Durango
Provincia Bizkaia
Mapa Ver Mapa
Razón Social JEMACE-EZPELETA S. XXI SL
CIF B95202495
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE JEMACE-EZPELETA S. XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JEMACE-EZPELETA S. XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Ezpeleta Yacob Jose | Administrador Mancomunado | 30/04/2021 | 01/12/2021 |
De Ezpeleta Yacob Jose | Liquidador Mancomunado | 01/12/2021 | 01/12/2021 |
Ezpeleta Yacob Unai | Administrador Mancomunado | 30/04/2021 | 01/12/2021 |
Ezpeleta Yacob Unai | Liquidador Mancomunado | 01/12/2021 | 01/12/2021 |
De Ezpeleta Viguera Begoña | Administrador Unico | 30/04/2021 |
ACTOS BORME DE JEMACE-EZPELETA S. XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 41, S 8, H BI 33727, I/A 4 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 41, S 8, H BI 33727, I/A 4 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 41, S 8, H BI 33727, I/A 4 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-48
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 41, S 8, H BI 33727, I/A 4 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-48
- C/ ASKATASUN ETORBIDEA 43 BAJO B (DURANGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 41, S 8, H BI 33727, I/A 3 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 41, S 8, H BI 33727, I/A 3 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 41, S 8, H BI 33727, I/A 3 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 41, S 8, H BI 33727, I/A 3 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-133-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-120-48