JEDI DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 1
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JEDI DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE JEDI DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JEDI DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Entidad Gestora | 11/08/2018 | 30/01/2023 |
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 11/08/2018 | 30/01/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/10/2012 | 30/01/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecretario No Consejero | 11/08/2018 | 30/01/2023 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 03/06/2022 | 30/01/2023 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 07/01/2009 | 30/01/2023 |
Sanz Huerta Eduardo | Consejero | 13/10/2015 | 30/01/2023 |
Sanz Huerta Ivan | Secretario | 13/10/2015 | 30/01/2023 |
Sanz Huerta Ivan | Consejero | 13/10/2015 | 30/01/2023 |
Sanz Huerta Ivan | Liquidador Suplente | 30/01/2023 | 30/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JEDI DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 110, S 8, H M 265246, I/A 38 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 110, S 8, H M 265246, I/A 38 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
- CESE DE LA SOCIEDAD "IBERCLEAR" COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 110, S 8, H M 265246, I/A 38 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 110, S 8, H M 265246, I/A 38 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 110, S 8, H M 265246, I/A 38 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 110, S 8, H M 265246, I/A 37 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 109, S 8, H M 265246, I/A 36 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 109, S 8, H M 265246, I/A 35 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 109, S 8, H M 265246, I/A 34 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
- Supresión de la página web corporativa: www.dws.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30206 , F 109, S 8, H M 265246, I/A 33 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-28