JEAN Y CHAUMONT INTERNACIONAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Montaverner, S/N
Código Postal 46850
Municipio L'Olleria
Provincia Valencia
Razón Social JEAN Y CHAUMONT INTERNACIONAL SA
CIF A80066418
Actividad Tratamiento y revestimiento de metales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JEAN Y CHAUMONT INTERNACIONAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JEAN Y CHAUMONT INTERNACIONAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mompo Albiñana Juan Emilio | Administrador Unico | 14/10/2015 | 15/01/2016 |
Mompo Albiñana Juan Emilio | Liquidador Unico | 15/01/2016 | 15/01/2016 |
Ferri Pastor Juan Rafael | Consejero | 16/02/2010 | 14/10/2015 |
Ferri Pastor Juan Rafael | Consejero Delegado | 16/02/2010 | 14/10/2015 |
Mompo Albiñana Eduardo | Consejero | 16/02/2010 | 14/10/2015 |
Mompo Albiñana Juan Emilio | Secretario | 16/02/2010 | 14/10/2015 |
Mompo Albiñana Juan Emilio | Consejero | 16/02/2010 | 14/10/2015 |
Mompo Albiñana Vicente | Presidente | 16/02/2010 | 14/10/2015 |
Mompo Albiñana Vicente | Consejero | 16/02/2010 | 14/10/2015 |
Mompo Albiñana Vicente | Consejero Delegado | 16/02/2010 |
ACTOS BORME DE JEAN Y CHAUMONT INTERNACIONAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 218, S 8, H V 62848, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 218, S 8, H V 62848, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 218, S 8, H V 62848, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 218, S 8, H V 62848, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 218, S 8, H V 62848, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Modificación y refundición de estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6197, L 3503, F 87, S 8, H V 62848, I/A 11 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6197, L 3503, F 87, S 8, H V 62848, I/A 11 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6197, L 3503, F 87, S 8, H V 62848, I/A 11 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-46